|
|
Gender Budgeting |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
KAKG Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen |
01 Komposition und Musiktheorie |
von 01.01.2012 bis 01.03.2012 |
Steinkogler-Wurzinger, Gertraud, Mag. |
|
Huebelstiftung - Stipendienvorspiel |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
01 Komposition und Musiktheorie |
|
von 19.05.2012 bis 19.05.2012 |
Steinkogler-Wurzinger, Gertraud, Mag. |
|
Komposition |
Habilitationskommission |
Mitgliedschaft |
01 Komposition und Musiktheorie |
|
von 05.12.2012 bis 12.12.2012 |
Steinkogler-Wurzinger, Gertraud, Mag. |
|
|
|
Berufungskommission für Medienkomposition |
Berufungskommission |
Gutachtertätigkeit |
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (Österreich) |
01 Komposition und Musiktheorie |
von Mai 2007 bis Mai 2007 |
Ofenbauer, Christian, Univ.Prof. Mag. Dr.phil. |
|
Habilitationsverfahren Helmuth Luksch (angestrebtes Fach Orgel) |
Habilitationskommission |
Gutachtertätigkeit |
Musikuniversität Wien (Österreich) |
01 Komposition und Musiktheorie |
von 04.06.2007 bis 13.09.2007 |
Estermann, Kurt, O.Univ.Prof. Mag. |
|
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Sonstige Tätigkeit: Schlußkonzert zur Ausstellung"Die Schöne und das Ungeheuer" mit genderspezifischem Inhalt |
Residenzgalerie Salzburg (Österreich) |
01 Komposition und Musiktheorie |
von 03.11.2007 bis 03.11.2007 |
Steinkogler-Wurzinger, Gertraud, Mag. |
|
|
|
Kirchenmusik-Kommission der Erzdiözese Salzburg |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Salzburg (Österreich) |
01 Komposition und Musiktheorie |
von 01.01.2006 bis 31.12.2006 |
Estermann, Kurt, O.Univ.Prof. Mag. |
|
Gebet und Gesangbuch-Kommission GGB für den gesamt-deutschsprachigen Raum |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Würzburg (Deutschland) |
01 Komposition und Musiktheorie |
von 01.01.2006 bis 31.12.2006 |
Estermann, Kurt, O.Univ.Prof. Mag. |
|
Musikbeirat der Republik Österreich |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Wien (Österreich) |
01 Komposition und Musiktheorie |
von 01.01.2006 bis 31.12.2006 |
Estermann, Kurt, O.Univ.Prof. Mag. |
|
Senat Musikuniversität Wien / Klaus Kuchling, Fach Orgel |
Habilitationskommission |
Gutachtertätigkeit |
Wien (Österreich) |
01 Komposition und Musiktheorie |
von 09.01.2006 bis 23.05.2006 |
Estermann, Kurt, O.Univ.Prof. Mag. |
|
Kirchenmusik-Kommission der Diözese Innsbruck |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Innsbruck (Österreich) |
01 Komposition und Musiktheorie |
von 03.04.2006 bis 31.12.2006 |
Estermann, Kurt, O.Univ.Prof. Mag. |
|
Senat Musikuniversität Wien / R.G. Frieberger, Fach Tonsatz und Kirchliche Komposition |
Habilitationskommission |
Gutachtertätigkeit |
Wien (Österreich) |
01 Komposition und Musiktheorie |
von 16.05.2006 bis 06.09.2006 |
Estermann, Kurt, O.Univ.Prof. Mag. |
|
|
|
Curricularkommission Abt. Dirigieren, Komposition etc... |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
01 Komposition und Musiktheorie |
01 Komposition und Musiktheorie |
von 2003 bis 2007 |
Dobretsberger, Barbara, Ao.Univ.Prof. Dr. |
|
|
|
Institutskonferenz Institut 1 |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
01 Komposition und Musiktheorie |
|
von 01.10.2000 bis 30.06.2001 |
Bachmann, Kai, Asst.-Prof. Dr. |