|
|
Austrian Master Classes, Präsident |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Salzburg / Oberösterreich (Österreich) |
02 Tasteninstrumente |
von 01.01.2013 bis 31.12.2013 |
Steinschaden, Georg, Ao.Univ.Prof. |
|
|
|
Austrian Master Classes, Präsident |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Salzburg / Oberösterreich (Österreich) |
02 Tasteninstrumente |
von 01.01.2011 bis 31.12.2011 |
Steinschaden, Georg, Ao.Univ.Prof. |
|
|
|
Austrian Master Classes, Präsident |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Salzburg / Oberösterreich (Österreich) |
02 Tasteninstrumente |
von 01.01.2010 bis 31.12.2010 |
Steinschaden, Georg, Ao.Univ.Prof. |
|
|
|
Austrian Master Classes, Präsident |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Salzburg / Oberösterreich (Österreich) |
02 Tasteninstrumente |
von 01.01.2009 bis 31.12.2009 |
Steinschaden, Georg, Ao.Univ.Prof. |
|
|
|
Austrian Master Classes, Präsident |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Salzburg / Oberösterreich (Österreich) |
02 Tasteninstrumente |
von 01.01.2008 bis 31.12.2008 |
Steinschaden, Georg, Ao.Univ.Prof. |
|
|
|
Austrian Master Classes, Präsident |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Salzburg / Oberösterreich (Österreich) |
02 Tasteninstrumente |
von 01.01.2007 bis 31.12.2007 |
Steinschaden, Georg, Ao.Univ.Prof. |
|
|
|
Austrian Master Classes, Präsident |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Salzburg / Oberösterreich (Österreich) |
02 Tasteninstrumente |
von 01.01.2006 bis 31.12.2006 |
Steinschaden, Georg, Ao.Univ.Prof. |
|
|
|
Austrian Master Classes, Präsident |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Salzburg / Oberösterreich (Österreich) |
02 Tasteninstrumente |
von 01.01.2005 bis 31.12.2005 |
Steinschaden, Georg, Ao.Univ.Prof. |
|
|
|
Austrian Master Classes, Präsident |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Salzburg / Oberösterreich (Österreich) |
02 Tasteninstrumente |
von 01.01.2004 bis 31.12.2004 |
Steinschaden, Georg, Ao.Univ.Prof. |
|
|
|
Austrian Master Classes, Präsident |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Salzburg / Oberösterreich (Österreich) |
02 Tasteninstrumente |
von 01.01.2003 bis 31.12.2003 |
Steinschaden, Georg, Ao.Univ.Prof. |
|
|
|
Austrian Master Classes, Präsident |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Salzburg / Oberösterreich (Österreich) |
02 Tasteninstrumente |
von 01.01.2002 bis 31.12.2002 |
Steinschaden, Georg, Ao.Univ.Prof. |
|
|
|
Austrian Master Classes, Präsident |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Salzburg / Oberösterreich (Österreich) |
02 Tasteninstrumente |
von 01.01.2001 bis 31.12.2001 |
Steinschaden, Georg, Ao.Univ.Prof. |
|
|
|
Austrian Master Classes, Präsident |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Salzburg / Oberösterreich (Österreich) |
02 Tasteninstrumente |
von 01.01.2000 bis 31.12.2000 |
Steinschaden, Georg, Ao.Univ.Prof. |
|
|
|
Austrian Master Classes, Präsident |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Salzburg / Oberösterreich (Österreich) |
02 Tasteninstrumente |
von 01.01.1999 bis 31.12.1999 |
Steinschaden, Georg, Ao.Univ.Prof. |
|
|
|
Austrian Master Classes, Präsident |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Salzburg / Oberösterreich (Österreich) |
02 Tasteninstrumente |
von 01.01.1998 bis 31.12.1998 |
Steinschaden, Georg, Ao.Univ.Prof. |
|
|
|
Austrian Master Classes, Präsident |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Salzburg / Oberösterreich (Österreich) |
02 Tasteninstrumente |
von 01.01.1997 bis 31.12.1997 |
Steinschaden, Georg, Ao.Univ.Prof. |
|
|
|
Austrian Master Classes, Präsident |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Salzburg / Oberösterreich (Österreich) |
02 Tasteninstrumente |
von 01.01.1996 bis 31.12.1996 |
Steinschaden, Georg, Ao.Univ.Prof. |
|
|
|
Austrian Master Classes, Präsident |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Salzburg / Oberösterreich (Österreich) |
02 Tasteninstrumente |
von 01.01.1995 bis 31.12.1995 |
Steinschaden, Georg, Ao.Univ.Prof. |
|
|
|
Austrian Master Classes, Präsident |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Salzburg / Oberösterreich (Österreich) |
02 Tasteninstrumente |
von 01.01.1994 bis 31.12.1994 |
Steinschaden, Georg, Ao.Univ.Prof. |
|
|
|
Austrian Master Classes, Präsident |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Salzburg / Oberösterreich (Österreich) |
02 Tasteninstrumente |
von 01.01.1993 bis 31.12.1993 |
Steinschaden, Georg, Ao.Univ.Prof. |
|
|
|
Austrian Master Classes, Präsident |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Salzburg / Oberösterreich (Österreich) |
02 Tasteninstrumente |
von 01.01.1992 bis 31.12.1992 |
Steinschaden, Georg, Ao.Univ.Prof. |
|
|
|
Austrian Master Classes, Präsident |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Salzburg / Oberösterreich (Österreich) |
02 Tasteninstrumente |
von 01.01.1991 bis 31.12.1991 |
Steinschaden, Georg, Ao.Univ.Prof. |
|
|
|
Austrian Master Classes, Präsident |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Salzburg / Oberösterreich (Österreich) |
02 Tasteninstrumente |
von 01.01.1990 bis 31.12.1990 |
Steinschaden, Georg, Ao.Univ.Prof. |