|
|
Austrian Master Classes, Präsident |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Salzburg / Oberösterreich (Österreich) |
02 Tasteninstrumente |
von 01.01.2006 bis 31.12.2006 |
Steinschaden, Georg, Ao.Univ.Prof. |
|
Fachbeirat für bildende Kunst des Landes Salzburg |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Salzburg (Österreich) |
12 Bildende Künste und Gestaltung |
von 01.01.2006 bis 31.12.2006 |
Gwiggner, Bernhard, Ao.Univ.Prof. Mag. Mag. |
|
Musikbeirat der Republik Österreich |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Wien (Österreich) |
01 Komposition und Musiktheorie |
von 01.01.2006 bis 31.12.2006 |
Estermann, Kurt, O.Univ.Prof. Mag. |
|
Kirchenmusik-Kommission der Erzdiözese Salzburg |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Salzburg (Österreich) |
01 Komposition und Musiktheorie |
von 01.01.2006 bis 31.12.2006 |
Estermann, Kurt, O.Univ.Prof. Mag. |
|
Gebet und Gesangbuch-Kommission GGB für den gesamt-deutschsprachigen Raum |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Würzburg (Deutschland) |
01 Komposition und Musiktheorie |
von 01.01.2006 bis 31.12.2006 |
Estermann, Kurt, O.Univ.Prof. Mag. |
|
Musik der Jugend |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Linz (Österreich) |
|
von 01.01.2006 bis 31.12.2006 |
Roczek, Paul, O.Univ.Prof. |
|
Kunstlerische Beirat -Abteilung für Streicher |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Kunstuniversität Mozarteum (Österreich) |
03 Streich- und Zupfinstrumente |
von 01.01.2006 bis 31.12.2006 |
Siewers de Pazur, Maria Isabel |
|
Curicculakommission für künstlerische Studien |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Mozarteum Salzburg (Österreich) |
03 Streich- und Zupfinstrumente |
von 01.01.2006 bis 01.10.2008 |
Seidel, Matthias, Vizerektor |
|
Generalversammlung des FWF |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Wien (Österreich) |
KREK Rektorat |
von 01.01.2006 bis 31.12.2006 |
Gratzer, Wolfgang, Ao.Univ.Prof. Dr. |
|
Senat Musikuniversität Wien / Klaus Kuchling, Fach Orgel |
Habilitationskommission |
Gutachtertätigkeit |
Wien (Österreich) |
01 Komposition und Musiktheorie |
von 09.01.2006 bis 23.05.2006 |
Estermann, Kurt, O.Univ.Prof. Mag. |
|
Habilitationskommission Marco Tamayo |
Habilitationskommission |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Kunstuniversität MOzarteum (Österreich) |
03 Streich- und Zupfinstrumente |
von 21.01.2006 bis 21.01.2006 |
Siewers de Pazur, Maria Isabel |
|
Bundesjury Jugend Musiziert |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Freiburg (Deutschland) |
|
ab 2006 |
Hofmeir, Andreas, Univ.Prof. |
|
Interdisziplinäres Forschungszentrum: Metamorphischer Wandel in den Künsten |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Salzburg (Österreich) |
|
von 2006 bis 2007 |
Berend, Uwe, Em.Univ.Prof. |
|
Internationale Gesellschat für Ekmelische Musik |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Salzburg (Österreich) |
|
ab 2006 |
Steinkogler-Wurzinger, Gertraud, Mag. |
|
Prima la Musica |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Salzburg (Österreich) |
03 Streich- und Zupfinstrumente |
von 12.03.2006 bis 13.03.2006 |
Seidel, Matthias, Vizerektor |
|
Kirchenmusik-Kommission der Diözese Innsbruck |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Innsbruck (Österreich) |
01 Komposition und Musiktheorie |
von 03.04.2006 bis 31.12.2006 |
Estermann, Kurt, O.Univ.Prof. Mag. |
|
INternationalen Gitarren Wettbewerb John Duarte |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Rust (Österreich) |
|
von 08.04.2006 bis 13.04.2006 |
Siewers de Pazur, Maria Isabel |
|
Habilitation |
Habilitationskommission |
Mitgliedschaft |
Salzburg (Österreich) |
|
ab Mai 2006 |
Herzl, Harald |
|
Senat Musikuniversität Wien / R.G. Frieberger, Fach Tonsatz und Kirchliche Komposition |
Habilitationskommission |
Gutachtertätigkeit |
Wien (Österreich) |
01 Komposition und Musiktheorie |
von 16.05.2006 bis 06.09.2006 |
Estermann, Kurt, O.Univ.Prof. Mag. |
|
Leopold Mozart Violinwettbewerb |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Augsburg (Deutschland) |
|
von 17.05.2006 bis 29.05.2006 |
Roczek, Paul, O.Univ.Prof. |
|
Internationalen Gitarrenwettbewerb in Templin,BRD |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Templin (Deutschland) |
|
von 18.05.2006 bis 21.05.2006 |
Siewers de Pazur, Maria Isabel |
|
PRIMA LA MUSICA -BUNDESWETTBEWERB |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Eisenstadt (Österreich) |
|
von 30.05.2006 bis 31.05.2006 |
Siewers de Pazur, Maria Isabel |
|
Jury |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Pörtschach (Österreich) |
|
von 24.08.2006 bis 02.09.2006 |
Herzl, Harald |
|
Senat |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
salzburg (Österreich) |
|
von 01.10.2006 bis 01.10.2008 |
Seidel, Matthias, Vizerektor |
|
Probespielkommission |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Salzburg (Österreich) |
|
von 15.10.2006 bis 15.12.2006 |
Pouget, Marcus |
|
Jury |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Wien (Österreich) |
|
von 24.10.2006 bis 26.10.2006 |
Herzl, Harald |
|
Habilitation Gerda Gutenberg |
Habilitationskommission |
Mitgliedschaft |
KSEN Senat |
|
von 29.11.2006 bis 30.11.2006 |
Steinkogler-Wurzinger, Gertraud, Mag. |
|
Habilitation |
Habilitationskommission |
Mitgliedschaft |
Salzburg (Österreich) |
|
ab Dezember 2006 |
Herzl, Harald |
|
Musikdr. Darstellung szenisch |
Berufungskommission |
Mitgliedschaft |
KSEN Senat |
|
von 12.12.2006 bis Februar 2007 |
Steinkogler-Wurzinger, Gertraud, Mag. |
|
|
|
Kulturbrücke Fratres |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Niederösterreich (Österreich) |
09 Musikwissenschaft |
ab 01.01.2005 |
Korenjak, Andrea, Dr. Dr. Bakk.Art. |
|
urban potentials |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Sonstige Tätigkeit: Kuratorin |
Dresden (Deutschland) |
|
von September 2005 bis September 2007 |
Fraueneder, Hildegard, Dr. |
|
Senat |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Salzburg (Österreich) |
09 Musikwissenschaft |
von 01.10.2005 bis 01.10.2006 |
Brügge, Joachim, Ao.Univ.Prof. Dr. |
|
|
|
Curicculakommission künstlerische Studien |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Mozarteum Salzburg (Österreich) |
03 Streich- und Zupfinstrumente |
von 01.10.2004 bis 01.10.2006 |
Seidel, Matthias, Vizerektor |
|
Senat |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Salzburg (Österreich) |
09 Musikwissenschaft |
von 01.10.2004 bis 01.10.2006 |
Brügge, Joachim, Ao.Univ.Prof. Dr. |
|
|
|
Orff-Schulwerk Forum |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Salzburg (Österreich) |
|
von 2003 bis 2006 |
Haselbach, Barbara, Univ.-Prof.i.R. |
|
Curricularkommission Abt. Dirigieren, Komposition etc... |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
01 Komposition und Musiktheorie |
01 Komposition und Musiktheorie |
von 2003 bis 2007 |
Dobretsberger, Barbara, Ao.Univ.Prof. Dr. |
|
Mitarbeit in der Planungsgruppe für das Mozartjahr 2006 |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Salzburg (Österreich) |
09 Musikwissenschaft |
von 01.06.2003 bis 01.06.2006 |
Brügge, Joachim, Ao.Univ.Prof. Dr. |
|
Kooperation |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Salzburg (Österreich) |
09 Musikwissenschaft |
von 01.10.2003 bis 01.10.2007 |
Brügge, Joachim, Ao.Univ.Prof. Dr. |
|
|
|
IG Komponisten Salzburg |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Salzburg (Österreich) |
|
von Januar 2000 bis 2007 |
Dobretsberger, Barbara, Ao.Univ.Prof. Dr. |