Universität Mozarteum | Hilfe |
|
|
13 aktive Leistungen aus 2003 (8 nicht einsehbar) - gruppiert nach Jahr des Leistungsbeginns (absteigend), sortiert nach Beginndatum (aufsteigend) | ||||
---|---|---|---|---|
unterstützende Org. am MOZ | Datumsangabe | EigentümerIn | Sachgebiete | |
2003 | ||||
von 01.01.2003 bis 31.12.2008 | Storck, Helga, Prof. | |||
ab 2003 | Stibi, Sonja, Mag. | |||
2002 | ||||
ab 2002 | Stibi, Sonja, Mag. | |||
2001 | ||||
von 01.11.2001 bis 31.01.2003 | Korenjak, Andrea, Dr. Dr. Bakk.Art. | |||
von 01.11.2001 bis 01.01.2003 | Korenjak, Andrea, Dr. Dr. Bakk.Art. | |||