|
|
Rago Guiatr Competition |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Musikschule Sttutgart (Deutschland) |
|
von 26.02.2010 bis 28.02.2010 |
Siewers de Pazur, Maria Isabel |
|
Templin Gitarrenwettbewerb |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Kunstinstitut Baja Templin (Deutschland) |
|
von 06.05.2010 bis 09.05.2010 |
Siewers de Pazur, Maria Isabel |
|
Jury Prima La musica Bundeswettbewerb |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Prima la Musica Bundeswettbewerb (Österreich) |
|
von 16.05.2010 bis 18.05.2010 |
Siewers de Pazur, Maria Isabel |
|
43rd Concorso Michele Pittaluga |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
43rd Concorso Michele Pittaluga Alessandria (Italien) |
|
von 27.09.2010 bis 02.10.2010 |
Siewers de Pazur, Maria Isabel |
|
|
|
Anna Amalia International Gitarrenwettbewerb |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Weimar (Deutschland) |
|
von 14.04.2009 bis 18.04.2009 |
Siewers de Pazur, Maria Isabel |
|
Argentmusica |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Buenos Aires (Argentinien) |
|
von 13.11.2009 bis 14.11.2009 |
Siewers de Pazur, Maria Isabel |
|
|
|
Concurso Internacional de Guitarra María Luisa Anido |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
SAN Lorenzo (Argentinien) |
|
von 12.09.2008 bis 14.09.2008 |
Siewers de Pazur, Maria Isabel |
|
|
|
Muicampus |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Los Cocos (Argentinien) |
|
von Februar 2007 bis 15.02.2009 |
Siewers de Pazur, Maria Isabel |
|
John Duarte Guitar Competition Rust |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Rust (Österreich) |
|
von April 2007 bis 25.04.2007 |
Siewers de Pazur, Maria Isabel |
|
Kunstinsitut BAJA Guitarrenfestival |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Templin (Deutschland) |
|
von Mai 2007 bis 30.05.2007 |
Siewers de Pazur, Maria Isabel |
|
Savarez GitarrenKammermusik Wettbewerb |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
03 Streich- und Zupfinstrumente |
|
ab 19.06.2007 |
Siewers de Pazur, Maria Isabel |
|
Gitarfestival Brno Guitar competition |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Brno (Tschechien) |
|
von August 2007 bis 30.08.2007 |
Siewers de Pazur, Maria Isabel |
|
|
|
Kunstlerische Beirat -Abteilung für Streicher |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Kunstuniversität Mozarteum (Österreich) |
03 Streich- und Zupfinstrumente |
von 01.01.2006 bis 31.12.2006 |
Siewers de Pazur, Maria Isabel |
|
Habilitationskommission Marco Tamayo |
Habilitationskommission |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Kunstuniversität MOzarteum (Österreich) |
03 Streich- und Zupfinstrumente |
von 21.01.2006 bis 21.01.2006 |
Siewers de Pazur, Maria Isabel |
|
INternationalen Gitarren Wettbewerb John Duarte |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Rust (Österreich) |
|
von 08.04.2006 bis 13.04.2006 |
Siewers de Pazur, Maria Isabel |
|
Internationalen Gitarrenwettbewerb in Templin,BRD |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Vorsitz / Leitung / Präsidentschaft |
Templin (Deutschland) |
|
von 18.05.2006 bis 21.05.2006 |
Siewers de Pazur, Maria Isabel |
|
PRIMA LA MUSICA -BUNDESWETTBEWERB |
Jury, Beirat, Kuratorium, Ausschuß, wiss. oder künsterl. Gesellschaft |
Mitgliedschaft |
Eisenstadt (Österreich) |
|
von 30.05.2006 bis 31.05.2006 |
Siewers de Pazur, Maria Isabel |